交通運(yùn)輸部安全監(jiān)督司安全監(jiān)察處處長(zhǎng); 2014年4月至2019年12月-秘魯空運(yùn)
2020年8月至今,交通運(yùn)輸部安全與質(zhì)量監(jiān)視治理司安全監(jiān)察處副處長(zhǎng)、二級(jí)調(diào)研員。
2019年6月至2019年7月,交通運(yùn)輸部安全與質(zhì)量監(jiān)視治理司安全監(jiān)察處四級(jí)調(diào)研員;
2014年4月至2019年12月,交通運(yùn)輸部安全與質(zhì)量監(jiān)視治理司安全監(jiān)察處處長(zhǎng);
2004年9月至2009年7月,華中科技大學(xué)光電子科學(xué)與工程學(xué)院學(xué)習(xí)(博士研究生);
2019年12月至今,交通運(yùn)輸部安全與質(zhì)量監(jiān)視治理司副司長(zhǎng)。
2019年7月至2019年10月,交通運(yùn)輸部安全與質(zhì)量監(jiān)視治理司安全監(jiān)察處三級(jí)調(diào)研員;
1998年7月至2007年1月,長(zhǎng)航團(tuán)體武漢客運(yùn)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員(正處級(jí),其間2004年10月至2006年12月掛職任交通部水運(yùn)司綜合運(yùn)輸處、政策法規(guī)處副處長(zhǎng));
2015年6月至2019年6月,交通運(yùn)輸部安全與質(zhì)量監(jiān)視治理司安全監(jiān)察處副調(diào)研員;
1993年3月至1996年5月,武漢長(zhǎng)江輪船公司辦公室干部;
2012年4月至2012年7月,交通運(yùn)輸部安全監(jiān)視司安全監(jiān)察處調(diào)研員;
2012年7月至2014年4月,海運(yùn)報(bào)價(jià)國(guó)際快遞,交通運(yùn)輸部安全監(jiān)視司安全監(jiān)察處處長(zhǎng);
彭付平簡(jiǎn)歷
2014年4月至2015年6月,交通運(yùn)輸部安全與質(zhì)量監(jiān)視治理司安全監(jiān)察處主任科員;
陳佳元簡(jiǎn)歷
1997年9月至1998年7月,武漢長(zhǎng)江輪船公司辦公室主任助理、產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理助理;
2019年10月至2020年8月,交通運(yùn)輸部安全與質(zhì)量監(jiān)視治理司安全監(jiān)察處二級(jí)調(diào)研員;
2009年9月至2012年4月,交通運(yùn)輸部安全監(jiān)視司綜合處(安全監(jiān)察處)調(diào)研員;
2001年7月至2004年2月,九江海事局水上安全監(jiān)視員;
2007年1月至2009年9月,交通部機(jī)關(guān)服務(wù)中心正處級(jí)干部;
陳佳元,男,漢族,1978年9月出生,湖北黃岡人,博士研究生學(xué)歷,1999年12月加進(jìn)中國(guó)共產(chǎn)黨,2001年7月參加工作。
2004年2月至2004年9月,待業(yè);
1985年8月至1993年3月,武漢長(zhǎng)江輪船公司船員;
2009年7月至2010年7月,交通運(yùn)輸部長(zhǎng)江航務(wù)治理局干部;
彭付平,跨境鐵路國(guó)際物流,男,漢族,1965年9月出生,湖北紅安人,函授本科學(xué)歷,1985年8月參加工作,1995年8月加進(jìn)中國(guó)共產(chǎn)黨。
1996年5月至1997年9月,武漢長(zhǎng)江輪船公司經(jīng)理辦公室秘書科科長(zhǎng);
據(jù)中心紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐交通運(yùn)輸部紀(jì)檢監(jiān)察組、云南省紀(jì)委監(jiān)委消息:交通運(yùn)輸部安全與質(zhì)量監(jiān)視治理司副司長(zhǎng)彭付平涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正接受中心紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐交通運(yùn)輸部紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和云南省監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查;交通運(yùn)輸部安全與質(zhì)量監(jiān)視治理司安全監(jiān)察處副處長(zhǎng)陳佳元涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正在接受中心紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐交通運(yùn)輸部紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和云南省普洱市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。
2010年7月至2013年10月,交通運(yùn)輸部長(zhǎng)江航務(wù)治理局主任科員;
2013年10月至2014年4月,交通運(yùn)輸部安全監(jiān)視司安全監(jiān)察處主任科員;
上一篇 浙江泛美航空城、瀝高航空航天新材料研發(fā)中心及生產(chǎn)基地、天擎航天產(chǎn)業(yè)基地二期、通用航空大數(shù)據(jù)華東中心、東華通用航空寧波運(yùn)營(yíng)
下一篇 黨委副書記、總經(jīng)理?xiàng)铋L(zhǎng)萍為遵義億標(biāo)航食公司揭牌-非洲國(guó)際國(guó)際快遞
- 相關(guān)文章
- ·這家國(guó)際物流公司推出兩條組合航線,加強(qiáng)東南歐(聯(lián)邦快遞/fedex快遞/FedEx國(guó)際快遞公司)
- ·UPS快遞和印度InterGlobe成立合資企業(yè) 推出新物流品牌“MOVIN”-DHL-fedex聯(lián)邦快遞
- ·南京到葡萄牙UPS快遞_FedEx_TNT_DHL_EMS國(guó)際快遞
- · 10月26日公司的證券簡(jiǎn)稱正式由“海航基礎(chǔ)”更改為“海南機(jī)場(chǎng)”-美國(guó)空海派
- ·跨國(guó)搬家如何節(jié)省費(fèi)用?出國(guó)移民跨國(guó)搬家費(fèi)用知多少
- ·衡陽市委書記調(diào)研市郵政快遞業(yè)疫情防控工作
- ·聯(lián)邦快遞-夜空下最美逆行者 趙洪彬&張學(xué)文行車32小時(shí)為武漢送去醫(yī)療物資
- ·在一些業(yè)務(wù)領(lǐng)域-香港國(guó)際空運(yùn)
- ·4折、UPS快遞說包裝不符合賠償不了 | 2024年6月23日發(fā)布